SUFFOLK WEST FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES (CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION)

Rhif yr elusen: 1179294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing educational opportunities for women through a wide range of activities on issues significant to them and their communities through meetings, events and publications.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £58,961
Cyfanswm gwariant: £80,645

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 229035 WEST SUFFOLK FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
  • 26 Medi 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021153 HAVERHILL WOMEN'S INSTITUTE
  • 23 Gorffennaf 2018: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Glavin Cadeirydd 11 April 2019
Dim ar gofnod
Gill McLay Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Susan Ebbens Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Sheila Anne Deare Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Tina Louise Walker Ymddiriedolwr 20 April 2023
Dim ar gofnod
Shirley Rogers Ymddiriedolwr 20 April 2023
Dim ar gofnod
Helen Mary Lindfield Ymddiriedolwr 08 April 2021
Dim ar gofnod
June Anne Bryant Ymddiriedolwr 02 June 2020
Dim ar gofnod
HILDA JULIE HIGGINS Ymddiriedolwr 11 April 2019
Dim ar gofnod
LINDA JOAN GRIDLEY Ymddiriedolwr 11 April 2019
Dim ar gofnod
YVONNE KING Ymddiriedolwr 11 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.46k £36.84k £53.91k £65.10k £58.96k
Cyfanswm gwariant £64.83k £57.27k £80.49k £87.95k £80.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £2.08k £386 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 11 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 11 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 05 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 05 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 16 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 07 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 07 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Unit 11
Park Farm Business Centre
Fornham Park
Fornham St. Genevieve
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
Ffôn:
01284 336645