Ymddiriedolwyr SUFFOLK WEST FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES (CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION)
Rhif yr elusen: 1179294

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Glavin | Cadeirydd | 11 April 2019 |
|
|
||||
Gill McLay | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Susan Ebbens | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Sheila Anne Deare | Ymddiriedolwr | 06 May 2025 |
|
|
||||
Tina Louise Walker | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Shirley Rogers | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Helen Mary Lindfield | Ymddiriedolwr | 08 April 2021 |
|
|
||||
June Anne Bryant | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
HILDA JULIE HIGGINS | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
LINDA JOAN GRIDLEY | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
YVONNE KING | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.