ymddiriedolwyr THE BRITISH LIBRARY COLLECTIONS TRUST
Rhif yr elusen: 1180073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Xerxes Cyrus Mazda | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||||
Dame Marina Sarah Warner | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|||||||
Dr Geoffrey Richard West | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|||||||
Cordelia Elizabeth Rogerson | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||||
Stephanie Kenna Ms. | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|||||||
Rev NORMAN KEITH STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|||||||
Dr Christopher John Wright OBE | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.