ymddiriedolwyr THE OXFORD OPHTHALMOLOGICAL CONGRESS
Rhif yr elusen: 1181776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL SIMEON MORRIS | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Stephen James Talks | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Prof Mandeep Singh Sagoo | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Rachel Pilling | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WILLIAM KINDER | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
Manoj Parulekar | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
MICHAEL STEWART | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.