Ymddiriedolwyr ASHINGDON AND ROCHFORD U3A
Rhif yr elusen: 1180576

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Foster | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
BARBARA HINE | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
DAVID HINE | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Wendy Paternoster | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Raymond Hill | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Anne Hill | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Valerie Stenson | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Noreen Bishop | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Philip Kelly | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Pamela Foster | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Carol Ann Collins | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Marion Joan Cain | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
CAROL COLLINS | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Carole Diane Edwards | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Beryl Joan Horrex | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.