ymddiriedolwyr THE SCHOOL CLUB ZAMBIA UK
Rhif yr elusen: 1182028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JOHN KIRKLAND OBE | Cadeirydd | 21 June 2020 |
|
|||||||||
Oluwatosin Omobitan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||||
Ruth Oluwabunmi Odufala | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||||||
Melissa Ireland | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|
||||||||
Neelan Santhirarajah | Ymddiriedolwr | 21 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.