Hanes ariannol TLC: TALK, LISTEN, CHANGE

Rhif yr elusen: 512710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.96m £2.06m £3.15m £4.45m £4.33m
Cyfanswm gwariant £1.95m £2.04m £3.06m £4.39m £4.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £931.55k £713.18k £440.45k £2.42m £1.10m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £274.19k £85.61k £1.26m £26.14k £2.59m
Incwm o roddion a chymynroddion £6.05k £57.00k £3.99k £2.11k £26.56k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £43.43k £0 £64.44k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.91m £1.94m £3.08m £4.44m £4.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £147 £110 £167 £3.31k £27.92k
Incwm - Arall £0 £66.05k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.95m £1.97m £3.06m £4.39m £4.27m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.00k £7.72k £8.46k £10.61k £5.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £66.05k £0 £0 £0