ymddiriedolwyr THE HUT AT BLOGISHAY LANE
Rhif yr elusen: 1182545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gregory Germon | Cadeirydd | 26 July 2021 |
|
|
||||
Julie Teague | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Amanda Germon | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Calvin Giles | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
John Lucas Germon | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
KATHERINE JAYNE PUGH | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS JAMES TURNER | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
MARTYN WILLAM BROOKS | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Dr ANDREW CHARLES VAUGHAN PRINCE EdD | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|||||
KAREN TURNER | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.