Hanes ariannol THE MALAYSIAN COMMONWEALTH STUDIES CENTRE IN CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1179724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.68k £506.61k £507.98k £414.53k £310.63k
Cyfanswm gwariant £533.22k £333.75k £1.35m £404.46k £538.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £500.00k £500.00k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £6.61k £7.98k N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £333.75k £1.35m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £25.47k £19.07k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A