ST EDMUND'S SCOUTS AND GUIDES PARENT'S ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 512858
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide and manage premises and equipment for Scouts and Guides organisation. In addition, to let premises for the use of local community activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £15,224
Cyfanswm gwariant: £7,669

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Leeds

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Hydref 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198104 ST EDMUND'S GUIDE AND SCOUT HEADQUARTERS MANAGEMEN...
  • 13 Awst 1982: Cofrestrwyd
  • 03 Hydref 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ST EDMUND'S SCOUT AND GUIDE PARENT'S ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £18.49k £13.95k £13.99k £5.27k £15.22k
Cyfanswm gwariant £13.64k £7.56k £13.65k £11.46k £7.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required