ymddiriedolwyr OLD DEAN COMMUNITY GROUP 2018
Rhif yr elusen: 1181021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefor Ian James Hogg | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|||||
Lewis Edward Mears | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
KATE ADENIRAN | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
CATHERINE SARAH GIBBARD | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher Edward Richardson | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||
Carol Elaine Thurban | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
TARA LOUISE GIBBONS | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Shaun Francis Garrett | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.