Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1180694

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David George Miller | Cadeirydd | 08 November 2022 |
|
|
||||
Colin Anthony Bleach | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
CYNTHIA MARIAN HUBBLE | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
Matthew Kevin Read | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Alistair Michael Stokes | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Neil Giles | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
LORNA CAROLINE BROWN | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Dr STEPHEN GERARD WHITAKER | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
DUNCAN STUART UNDERWOOD BRADLEY | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Alexandra Muriel Stokes | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
KATHLEEN MURIEL SINGLETON | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
REV'D PHILIP RONALD HAND | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MARK WALKER RICKETTS | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
PAMELA HAND | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.