ymddiriedolwyr STURRY AND DISTRICT UNITED CHURCH
Rhif yr elusen: 1181753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phili Audrey B Lewis | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||
Jane Freeman | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Catherine Margaret WAGSTAFF | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
PAULINE LOUCH | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|||||||
GAVIN KENNETT | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||||
Rev Peter Cameron Jessett Freeman | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
Paul Haines | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||
Martin George Pilgrim | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||||
Angela Muriel Pilgrim | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||||
Georgina Anne GLOVER | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.