Hanes ariannol THE WELSH SCHOOLS' RUGBY UNION

Rhif yr elusen: 512895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £181.09k £8.00k £174.99k £180.85k £157.20k
Cyfanswm gwariant £164.58k £8.47k £129.99k £198.16k £170.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A