Dogfen lywodraethu MINDSPACE (STAMFORD) LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 FEB 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAR 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 MAR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 SEP 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS AND TO PROMOTE THE GOOD HEALTH OF PEOPLE AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN THE UNITED KINGDOM SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS AND ITS EFFECTS BY THE PROVISION OF EMOTIONAL AND PRACTICAL SUPPORT, ADVICE, EDUCATION AND HEALTH CARE IN SUCH WAYS THAT ARE CHARITABLE IN LAW AND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.