Hanes ariannol FATHER HUDSON'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 512992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.99m | £8.54m | £7.72m | £7.70m | £9.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.47m | £7.80m | £7.92m | £8.02m | £9.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.42m | £3.75m | £3.86m | £4.34m | £4.95m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £410.26k | £207.03k | £311.39k | £328.53k | £813.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £770.17k | £778.12k | £592.72k | £530.73k | £755.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.96m | £6.66m | £6.73m | £6.88m | £8.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £202.08k | £274.50k | £228.54k | £248.50k | £274.15k | |
|
Incwm - Arall | £63.07k | £823.13k | £174.60k | £39.70k | £14.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £198.68k | £234.42k | £5.50k | £47.00k | £43.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.09m | £7.58m | £7.67m | £7.79m | £9.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £232.55k | £224.20k | £245.54k | £228.77k | £214.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £175.03k | £114.31k | £117.40k | £117.29k | £124.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.34k | £18.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £146.47k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.