ymddiriedolwyr FATHER HUDSON'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 512992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN JOHN HAGAN | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Julia Mary Greensall | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Jane Patricia Wilton | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Peter Martin Fahy | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
David Peter Bellew Craig | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Brendan Martin Clifford | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||
PETER ANTHONY WILLIAM DEELEY | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|||||
Mary Elizabeth Fionnuala Hegarty | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
REV KEVIN MICHAEL KAVANAGH | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||
Mary Gail Brown | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|||||
JULIA ANGELA FITZSIMONS | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||
Rev MICHAEL DARREN GAMBLE | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
JESSICA ANN MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE VERONICA PLUMMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.