ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF SAINT CHAD'S SHREWSBURY
Rhif yr elusen: 512994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Millman Hunt | Cadeirydd | 23 October 2018 |
|
|||||
Sally Julia Bell | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Jeremy Tom Swift Peacock | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Rev Samuel Andrew Mann | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|||||
Susan Joscelyne | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Peter John Flint | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|||||
Fiona Barnes | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Ian Plomer Somervaille CBE RN | Ymddiriedolwr | 17 May 2009 |
|
|||||
ELAINE KATHERINE ADAMS | Ymddiriedolwr | 10 September 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.