Hanes ariannol THE COCKS AND HENS LAWN TENNIS CLUB

Rhif yr elusen: 1182769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.30k £167.08k £105.88k £94.81k £102.63k
Cyfanswm gwariant £44.47k £130.66k £61.47k £70.19k £86.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.03k £20.43k N/A N/A