Ymddiriedolwyr THE COCKS AND HENS LAWN TENNIS CLUB

Rhif yr elusen: 1182769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON CHARLES ANGUS ELLIOTT Cadeirydd 11 February 2020
Dim ar gofnod
Pauline Holroyd Ymddiriedolwr 11 February 2025
WOMEN IN RAIL
Derbyniwyd: Ar amser
Carl Dunton Ymddiriedolwr 27 February 2024
Dim ar gofnod
Lionel Sheffield Ymddiriedolwr 07 March 2023
Dim ar gofnod
Julija Shabanova Ymddiriedolwr 16 February 2021
Dim ar gofnod
Charles Paul Handy Ymddiriedolwr 16 February 2021
Dim ar gofnod