Ymddiriedolwyr Backworth Hall Scouts

Rhif yr elusen: 1181929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Drew Wiggett Cadeirydd 01 November 2021
Dim ar gofnod
Lorna Madden Ymddiriedolwr 16 December 2024
Dim ar gofnod
Louise Ann Lowes Ymddiriedolwr 18 December 2023
Dim ar gofnod
Sharon Joanne Hurst Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod
Gillian Roff Ymddiriedolwr 06 June 2016
Dim ar gofnod
Darren Bailey Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod