ymddiriedolwyr OIKOS- BRIGG
Rhif yr elusen: 1184594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcolm Richard Bailey MA CEng | Cadeirydd | 07 October 2018 |
|
|||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Dr Piero Strina | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Catherine Dobson | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Keith Simpson | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Mary Joan Knaggs | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|||||
Cyril Edward Pettit | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.