ymddiriedolwyr GRAVESHAM SANCTUARY CIO
Rhif yr elusen: 1181817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Roder co-chair | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dennis Charles Campbell Byrom | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Neege Allen | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Dr Adrian Hopkins MBE | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
Vicki Clarke | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
CAROL WEBSTER co-chair | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.