SMILEY SMILEY JOSH RILEY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are raising funds in order to purchase a premium lodge(s) in the lake district which we will run and use for cancer patients and their family to go away and relax whilst going through such a difficult time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Riley | Cadeirydd | 08 July 2020 |
|
|
||||
John Aspin | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Kristopher Gregory | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Hanna Simpson | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.77k | £15.42k | £24.91k | £18.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239 | £855 | £1.42k | £2.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 03 Mawrth 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 03 Mawrth 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 05 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO PROVIDE RELIEF TO THOSE ADULTS AGED BETWEEN 18 AND 40 IN NEED BECAUSE OF ILL-HEALTH AS A RESULT OF CANCER BY: (1)PROVIDING THE OPPORTUNITY TO ENJOY VALUABLE TIME AND BUILD HAPPY MEMORIES FOR PEOPLE WITH A LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF RESPITE ACCOMMODATION; AND (2)MAINTAINING FOR THE PURPOSES OF (1), ABOVE, THE UPKEEP OF THE RESPITE ACCOMMODATION AND ENSURE IT IS CUSTOMISED AND FULLY ACCESSIBLE FOR THOSE BENEFICIARIES WHO MAKE USE OF I
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Aspen Close
BLACKBURN
BB2 5GT
- Ffôn:
- 07500280297
- E-bost:
- TEAM@SMILEYSMILEY.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window