Hanes ariannol THE COTON GREEN EVANGELICAL FREE CHURCH TRUST FUND

Rhif yr elusen: 513110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £335.23k £267.37k £349.63k £252.61k £264.21k
Cyfanswm gwariant £306.74k £269.29k £311.03k £301.39k £224.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £95.31k N/A N/A £133.23k £3.17k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £114.99k £129.93k £4.66k £3.17k