Ymddiriedolwyr SOUTH WOODHAM FERRERS UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1181261

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eileen Drane | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Angela Dawn Weaver | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
David Hayes | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Janet Patricia Kelly | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Roger Alan Gatford | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Ann Frances Woolley | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Brindley | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Robert Martin Tyas | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
Shirley Linda Masterson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Mary SMITH | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.