Dogfen lywodraethu CARTMEL INSTITUTION
Rhif yr elusen: 513189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEED OF GIFT DATED 20 APRIL 1864 AND SCHEMES OF 21 SEPTEMBER 1915, 17 NOVEMBER 1931, 26 OCTOBER 1956, 9 OCTOBER 1984 AND ORDER OF 29 NOVEMBER 1949.
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF READING ROOM AND RECREATION ROOM AND SUBSCRIPTION LIBRARY OR FAILING THE SAME FOR ANY PURPOSE CONNECTED WITH THE CHURCH FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.