AT THE BUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AT The Bus offers a school-based programme of art as therapy to support the education, health and wellbeing of children and young people aged 5-16 in Oxfordshire and London. Group sessions take place during the school day in a purposely designed therapeutic studio space in a double decker bus located on school grounds or in specially designed studio spaces.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kensington And Chelsea
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deryn Mary Harvey | Cadeirydd | 12 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Mannix | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Bernadette Gloria Olabisi Lowe | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Graeme Jones | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Nelly-Sabine Rachel Cecile de Rothschild Munthe | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Susanna Rose Lawson | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.91k | £113.76k | £250.79k | £318.29k | £282.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.85k | £96.73k | £225.37k | £277.67k | £288.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.44k | £2.60k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH AND MENTAL WELLBEING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE EXPERIENCING EMOTIONAL, BEHAVIOURAL AND OTHER CHALLENGES AND COMPLEX NEEDS BY PROVIDING ART-AS-THERAPY PROGRAMMES THAT, AMONGST OTHER THINGS, PROMOTE ENGAGEMENT WITH LEARNING AND INCLUSION IN SCHOOLS AND COMMUNITIES, FOR THE PUBLIC BENEFIT. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROVIDING TRAINING AND SUPPORT FOR THOSE WHO WORK WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE EXPERIENCING CHALLENGES IN THEIR LIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AT The Bus
c/o New Marston Primary School
Copse Lane
Headington
OXFORD
OX3 0AY
- Ffôn:
- 07305084218
- E-bost:
- info@atthebus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window