Hanes ariannol STORMBREAK CIO

Rhif yr elusen: 1182771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.36k £135.53k £414.94k £530.97k £440.41k
Cyfanswm gwariant £44.26k £145.76k £230.16k £486.88k £388.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £74.81k £132.00k £78.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £50.25k £1.50k £32.00k £3.19k £37.92k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £410.77k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £120.20k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £474.51k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £12.37k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £16.15k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A