ymddiriedolwyr THE ISLAND COLLECTION
Rhif yr elusen: 1183881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Harrison | Cadeirydd | 07 January 2021 |
|
|
||||||
Dr Rachel Tait | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||||
Dr Lesley Victoria von Schulthess Rechberg Preston-Standing | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||||
Jacqueline Anne Gazzard | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||||
Nia Collins | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||||
Franko Figueiredo-Stow | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||||
JACK WHITEWOOD | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||||
Jacqui Cusack | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.