Ymddiriedolwyr TRINITY BAPTIST CHURCH GLOUCESTER
Rhif yr elusen: 1193524

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Philip Harding | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Robert Charles Pearce | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Matthew John Gamston | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Nicholas Mark Reeves | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Martin Stuart Gamston | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Andrew John Hurcum | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Dr THOMAS ALAN GILMORE | Ymddiriedolwr | 05 July 2001 |
|
|||||
Richard John Graves | Ymddiriedolwr | 01 April 1994 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.