Ymddiriedolwyr CLEVELAND COUNTY GUIDES

Rhif yr elusen: 513343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Cox Cadeirydd 29 April 2022
Dim ar gofnod
Catherine York Ymddiriedolwr 05 January 2025
Dim ar gofnod
LESLEY JANE MAGSON Ymddiriedolwr 01 January 2025
EGGLESCLIFFE PARISH HALL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Clair Heward Ymddiriedolwr 10 April 2024
MIDDLESBROUGH DIVISION OF GIRL GUIDES
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Elizabeth Richardson Ymddiriedolwr 04 February 2023
Dim ar gofnod
Rachel Cornelius Ymddiriedolwr 04 February 2023
Dim ar gofnod
Gillian Pearce Ymddiriedolwr 18 January 2023
Dim ar gofnod
Maria Ann Jones Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Victoria Louise Williams Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
Helen Jane Hill Ymddiriedolwr 11 September 2020
CLEVELAND SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Hermon Ymddiriedolwr 30 October 2019
Dim ar gofnod
Karen Ward Ymddiriedolwr 12 May 2018
Dim ar gofnod
Charlotte Wright Ymddiriedolwr 01 March 2015
Dim ar gofnod