ymddiriedolwyr THE YORKSHIRE COUNTY CRICKET CLUB CHARITABLE YOUTH TRUST
Rhif yr elusen: 1181828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD PHILLIP HODSON | Cadeirydd | 31 January 2019 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Dr Samir Pathak | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Hildreth | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
John Peter Whiteley | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
John Marshall Edward Skinner | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
John Douglas Pike | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
MICHAEL STONES | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
RICHARD ANTHONY HUTTON | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.