Ymddiriedolwyr MALMESBURY AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1181790

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Louise Mockridge | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Diana Beryl D'Arcy | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Rosemary Cole | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
James Nigel Burns | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Aileen Hood | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Kevin Gough | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Yvonne Davies | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Roger Gee | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jonathan Stephen Fairhurst | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Dr RICHARD GRAY | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|||||
Jane Sara Gray | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.