ymddiriedolwyr TIVERTON MUSEUM OF MID DEVON LIFE
Rhif yr elusen: 1181976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Ponder | Cadeirydd | 30 July 2019 |
|
|
||||||
Felicity Jane Colthorpe | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Mary Payce | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|||||||
Joanne Elizabeth Mildren | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||||
Alice Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Susan Eddisford | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
jose kimber | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||||
Jonathan Scott | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||||
Colin Slade | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||||
Mary Godwin | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.