ymddiriedolwyr DENBIGH MISSION AREA
Rhif yr elusen: 1186438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (129 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rebecca-Elizabeth Margaret Sparey-Taylor | Cadeirydd | 26 July 2020 |
|
|
||||
Christine Parnell | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Janet Legget-Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Kath Mitchell-Dawson | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev Dr Sally Elizabeth Harper | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Rev Alyson Goldstein | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Carol Bellis | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Jane Finn | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
David Meredith-Jones | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
SALLY-ANNE HENDERSON | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Gwyneth Griffiths | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Angeline Margaret Frances Lawson BEM | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|||||
Joan Dunseath | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Anne Needham | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Norma Ann Rowles | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Rev Martin Pritchard MA | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||
Roger Charles Mullock | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
MARY STEEL | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.