ENGAGE WTH CHINA LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provison of 1 day workshops for primary & secondary state schools in the UK on Modern China
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Awst 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Edward Doodes | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Charles David Aykeroyd Collins | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|||||
Dr Amanda Jane Mellor | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Peter Graham Batey OBE | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Michael Colquhoun Cole-Fontayn | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
THERESA MARGARET BOOTH | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Helen-Jane Colston-Inge | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.54k | £8.54k | £10.07k | £49.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94k | £4.94k | £10.26k | £25.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2023 | 03 Hydref 2024 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 OCT 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN CHINESE HISTORY, CULTURE AND HERITAGE THROUGH (BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH) PROVIDING:- 1. INTERACTIVE, ON SITE CLASSROOM SESSIONS DESIGNED TO BUILD CULTURAL INTELLIGENCE ON MODERN CHINA, INCLUDING ITS HISTORY, CULTURE AND CURRENT INFLUENCE ON THE UNITED KINGDOM; 2. WEB-BASED RESOURCES; AND 3. MUSICAL EVENTS TO STATE SCHOOL CHILDREN IN THE UNITED KINGDOM WHICH AIM TO TEACH AND INSPIRE CURIOSITY ABOUT CHINA AND RELATED GLOBAL CAREER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN IN STATE SCHOOLS IN THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Gloucester Terrace
LONDON
W2 3HH
- Ffôn:
- 02077064713
- E-bost:
- china.t@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window