Ymddiriedolwyr Lancashire Mining Museum Limited
Rhif yr elusen: 513511

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Alan Rowlinson | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|||||
Leslie Leggett | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Colin Peter Savage | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Diane Louise Herring | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
Thomas Eric Hampson | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Rosemary Gaye Mockridge | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Susan Kedward | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Nicola Jean Vivash | Ymddiriedolwr | 16 October 2021 |
|
|
||||
Alan John Wossick | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.