Hanes ariannol JAMES PEACOCK'S EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 513594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.97k £6.68k £7.09k £9.42k £9.06k
Cyfanswm gwariant £10.97k £5.33k £4.58k £8.76k £8.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A