THE FRIENDS OF PLATT FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities to further the objectives of the charity. This includes campaigning, fundraising, working with partners including the local authority, and spending on events, gardening, and encouraging volunteer activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1086533 THE FRIENDS OF PLATT FIELDS
- 25 Chwefror 2019: CIO registration
- FRIENDS OF PLATT FIELDS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE TUCKER | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|||||
Allan Challenger | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Kattie Kincaid | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
David Victor Neesham | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Prof William Stuart Turley | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Rashid Mhar | Ymddiriedolwr | 27 July 2024 |
|
|
||||
Daniel James Thomson | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
George Sanders | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Jean Griffin | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2022 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mai 2022 | 192 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mawrth 2022 | 508 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2022 | 557 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION, RESTORATION, MAINTENANCE, AND IMPROVEMENT OF PLATT FIELDS PARK, AND TO ENCOURAGE BOTH A GREATER USE BY THE PUBLIC OF THE FACILITIES AVAILABLE AND HIGH STANDARDS IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LAKESIDE CENTRE
PLATT FIELDS PARK
MANCHESTER
M14 6LA
- Ffôn:
- 01612242902
- E-bost:
- friendsofplattfields@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window