ymddiriedolwyr WORLD FRIENDSHIP
Rhif yr elusen: 513643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William George Dean | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Dr James Robert Sydney Wrightson | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Dr Anil Kumar Mondru | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr Paul Martin Strickland | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|||||
Pauline Joy Addy | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Canon Philip Gregory Anderson | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|||||
MISS P M JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JIM HUTHWAITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS E J RAYNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR F J RAYNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.