ymddiriedolwyr THE MOUNT SCHOOL (YORK)
Rhif yr elusen: 513646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Bryan | Cadeirydd | 29 September 2017 |
|
|||||
MARY FRANKLAND | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Philip MacDonald | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Melissa Nurcombe | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Holly Gardiner | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Sally Mounsey | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Mary Enevoldsen | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Julian Pattison | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Prof Nicola Spence | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||
Shoana Mackay | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
GREG WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.