SIR ROGER MANWOOD'S GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the foundation is to advance education for the public benefit through the award of prizes, scholarships and grants to current and former pupils of Sir Roger Manwood's Grammar School. Additionally to provide financial assistance to the Sir Roger Manwood's Grammar School at the Head Teacher's request within available levels of income
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Kilbee | Cadeirydd | 30 May 2019 |
|
|
||||
Joanne Maine | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|||||
JOANNA ROSSO | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
REV MARK ROBERTS | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Tony Kilbee | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
MARY CHRISTINE EVERARD | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
LINDSAY MARY GORRINGE | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.90k | £35.41k | £37.63k | £44.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00k | £38.24k | £41.32k | £39.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 11 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE AWARD OF PRIZES, SCHOLARSHIPS AND GRANTS TO CURRENT AND FORMER PUPILS OF SIR ROGER MANWOOD’S GRAMMAR SCHOOL WHO ARE UNDER THE AGE OF 25.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SIR ROGER MANWOODS SCHOOL
MANWOOD ROAD
SANDWICH
CT13 9JX
- Ffôn:
- 01304610206
- E-bost:
- foundation@srms.kent.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window