ymddiriedolwyr WENDOVER DEMENTIA SUPPORT
Rhif yr elusen: 1182184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Phillipa Wren Moreton FRCGP | Cadeirydd | 31 January 2023 |
|
|
||||
Carole Elizabeth Low | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Simon Trower | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Robert Hugh Duggan | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Sian Elizabeth Chattle | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.