ymddiriedolwyr HOLY TRINITY WITH ST MARY, BERWICK PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1182751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Williamena Barrow | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Roger Anthony Barrow | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||
Joyce Currie | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Charles Borthwick | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Sir Philip Mawer | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||||
Harry Plater | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Lady Mary Ann Mawer | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||||
Neil Thompson | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||||
Susan Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
Anne Horne | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||||
Edward Oates Cawthorn | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||||
Michael Kenneth Gallico | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||||
Dr David Roger Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||||
Dr Helen Christine Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||||
Flora Madeleine Moxon | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||
Gwynneth Mary Guthrie | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||||
PAUL RICHARD MARSHALL | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||||
Joyce Allison Guthrie | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||||
ROBERT IAN GUTHRIE | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.