WILLOWS COUNSELLING SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a counselling service for adults To provide counselling training courses To distribute information to individuals and agencies. To support churches on pastoral care issues. To undertake occasional research. To work collaboratively with other agencies
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1037677 WILLOWS COUNSELLING SERVICE
- 13 Medi 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Leslie Blunt | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Gregory Kingsley Pirt | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Fiona Rosetta Prinzi | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Forty | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Tanya Lowe | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £995.95k | £168.92k | £163.11k | £176.18k | £236.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.39k | £225.38k | £194.64k | £224.90k | £247.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.51k | £3.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £171.72k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £15.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £765.58k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £181.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.11k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 10 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Awst 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Awst 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH AMONG THE PUBLIC BY THE PROVISION OF COUNSELLING, TRAINING, DEBT ADVICE, INFORMATION, GUIDANCE AND SUPPORTIVE HELP TO THOSE SEEKING ASSISTANCE AND TO ORGANISATIONS AND GROUPS WHO SUPPORT THOSE IN NEED THEREOF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WILLOWS COUNSELLING SERVICE
THE WILLOWS CENTRE
11 PROSPECT PLACE
SWINDON
SN1 3LQ
- Ffôn:
- 01793426650
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window