ymddiriedolwyr SUFFOLK SINGERS
Rhif yr elusen: 1182547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Alexandra Megeary | Cadeirydd | 10 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Jean Foster | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
PETER CHRISTOPHER LAMB | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Christine Mary Pearce | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|||||
Jennifer Leyton | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Roger John Robinson | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Dr Alma Gower | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Michael Gregory | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.