The Sinfonia Stellaris

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public by promoting and developing public understanding, knowledge, appreciation and enjoyment of classic or formally-composed music performed to a high standard and encourage the appreciation, playing and performance of classical or formally-composed music through public performances, primarily in the Kidderminster and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dudley
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2019: Cofrestrwyd
- THE KIDDERMINSTER FESTIVAL ORCHESTRA (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annette Jackson FTCL, ARCM | Cadeirydd | 20 November 2015 |
|
|
||||
Dexter Child Harvey Drown | Ymddiriedolwr | 14 January 2024 |
|
|
||||
Andrea Julie Beech | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75k | £9.78k | £12.84k | £5.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26k | £11.32k | £16.27k | £7.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Ebrill 2025 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 DEC 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 DEC 2019 as amended on 19 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING AND DEVELOPING PUBLIC UNDERSTANDING, KNOWLEDGE, APPRECIATION AND ENJOYMENT OF CLASSIC OR FORMALLY-COMPOSED MUSIC PERFORMED TO A HIGH STANDARD BY ENCOURAGING WIDER AND COMMUNITY IN THE APPRECIATION, PLAYING AND PERFORMANCE OF CLASSICAL OR FORMALLY-COMPOSED MUSIC THROUGH PUBLIC PERFORMANCES, PRIMARILY (BUT NOT EXCLUSIVELY) IN THE KIDDERMINSTER, WYRE FOREST, NORTH WORCESTERSHIRE, SOUTH STAFFORDSHIRE, SOUTH SHROPSHIRE AND NORTH HEREFORDSHIRE AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
George Powell & Associates Ltd
28-29 New Road
KIDDERMINSTER
Worcestershire
DY10 1AF
- Ffôn:
- 07837 200967
- E-bost:
- thesinfoniastellaris@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window