Hanes ariannol MIDDLESEX UNIVERSITY STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1183433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £1.23m £1.36m £1.43m £1.48m
Cyfanswm gwariant £1.02m £1.97m £1.22m £1.19m £1.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £932.67k £1.17m £1.30m £1.35m £1.38m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.52k £38.56k £27.34k £31.37k £57.76k
Incwm - Weithgareddau elusennol £115.03k £18.47k £34.99k £46.39k £41.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £106 £14 £7 £198 £679
Incwm - Arall £15.27k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.02m £1.97m £1.22m £1.19m £1.54m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £155.25k £630 £2.08k £2.70k £3.72k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0