ymddiriedolwyr TEESSIDE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 513932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pat Bolton | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Diane Patton | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Christina Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Diane Falla | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Barbara Neal | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
ANN BROWN | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
LYNN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 16 April 2014 |
|
|||||
TINA MARIE RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2003 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.